LOZANO MORAL MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de LOZANO MORAL MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOZANO MORAL MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE TOXIRIA SA | Consejero | 17/02/2016 | 29/05/2018 |
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE TOXIRIA SA | Consejero | 11/01/2012 | 17/02/2016 |
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE TOXIRIA SA | Presidente | 11/01/2012 | 17/02/2016 |
VINCULACIONES DE LOZANO MORAL MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO MORAL MARIA ISABEL
Consejero
- Lozano Moral Maria Isabel
- Ortega Anguita Juan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 77, S 8, H J 12354, I/A 33 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-23
Consejero
- Checa Gonzalez Manuel
- Damas Montijano Francisco Javier
- Lozano Moral Maria Isabel
- Ortega Anguita Juan
- Ureña Camara Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 75, S 8, H J 12354, I/A 29 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-23
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Anguita Quesada Manuel
- Lopez Alcantara Juana Maria
- Lopez Martinez Manuel Angel
- Lozano Moral Maria Isabel
- Moreno Bonilla Cosme
Presidente
- Lozano Moral Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 75, S 8, H J 12354, I/A 29 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-23
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
- Lozano Moral Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 333 , F 203, S 8, H J 12354, I/A 21 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-23
Consejero
- Anguita Quesada Manuel
- Lopez Alcantara Juana Maria
- Lopez Martinez Manuel Angel
- Lozano Moral Maria Isabel
- Moreno Bonilla Cosme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 333 , F 203, S 8, H J 12354, I/A 20 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-23
Información de LOZANO MORAL MARIA ISABEL
Mostramos los datos de LOZANO MORAL MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO MORAL MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos