LOZANO MORA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de LOZANO MORA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOZANO MORA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERRISSERS IMMOBLES SL | Administrador Unico | 19/04/2023 | |
MAR3 GLOBAL SL | Administrador Unico | 06/04/2022 | |
SPAIN COMPANY SETUP SL | Administrador Unico | 13/03/2014 |
VINCULACIONES DE LOZANO MORA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO MORA MARIA CARMEN
Empresa: TERRISSERS IMMOBLES SL
Administrador Unico
- Lozano Mora Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48747 , F 194, S 8, H B 594759, I/A 1 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-08
Empresa: MAR3 GLOBAL SL
Administrador Unico
- Lozano Mora Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48256 , F 39, S 8, H B 577687, I/A 1 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-08
Empresa: TIMME METAL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Lozano Mora Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43776 , F 198, S 8, H B 437979, I/A 4 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-08
Empresa: TIMME METAL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Lozano Mora Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43776 , F 197, S 8, H B 437979, I/A 2 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-08
Empresa: SPAIN COMPANY SETUP SL
Administrador Unico
- Lozano Mora Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44213 , F 45, S 8, H B 449773, I/A 1 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-08
Información de LOZANO MORA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de LOZANO MORA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO MORA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos