LOZANO MARTINEZ JESUS MARIA
Informe ejecutivo de LOZANO MARTINEZ JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOZANO MARTINEZ JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUARDAVIÑAS SL | Administrador Unico | 04/12/2020 | |
JESUS MARIA LOZANO MARTINEZ SL | Administrador Unico | 31/01/2011 |
VINCULACIONES DE LOZANO MARTINEZ JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO MARTINEZ JESUS MARIA
Empresa: ABADACO 98 SL
Administrador Mancomunado
- Baños Cerezo Jose
- Larrea Merino Basilia
- Lozano Martinez Jesus Maria
- Merino Lozano Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 12, S 8, H LO 6310, I/A 3 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-26
Empresa: GUARDAVIÑAS SL
Administrador Unico
- Lozano Martinez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 191, S 8, H LO 17679, I/A 3 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-26
Empresa: JESUS MARIA LOZANO MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Lozano Martinez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 114, S 8, H LO 14306, I/A 1 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-26
Empresa: ABADACO 98 SL
Administrador Mancomunado
- Baños Cerezo Jose
- Larrea Merino Basilia
- Lozano Martinez Jesus Maria
- Merino Lozano Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 12, S 8, H LO 6310, I/A 2 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-26
Información de LOZANO MARTINEZ JESUS MARIA
Mostramos los datos de LOZANO MARTINEZ JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO MARTINEZ JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos