LOZANO MARTINEZ ESTELLEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de LOZANO MARTINEZ ESTELLEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOZANO MARTINEZ ESTELLEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODELAS Y CHAVES SL | Administrador Solidario | 04/12/2019 | |
NIPROMA AUTOMATISMOS SL | Apoderado | 24/04/2019 | |
MONTEPINZA SL | Administrador Unico | 17/11/2010 | |
MONTEPINZA SL | Apoderado | 26/05/2009 |
VINCULACIONES DE LOZANO MARTINEZ ESTELLEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO MARTINEZ ESTELLEZ FRANCISCO
Empresa: RODELAS Y CHAVES SL
Administrador Solidario
- Lozano Martinez Estellez Francisco
- Lozano Martinez-estellez Javier
- Lozano Martinez Estellez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39952 , F 50, S 8, H M 709592, I/A 1 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-28
Empresa: NIPROMA AUTOMATISMOS SL
Apoderado
- Lozano Martinez Estellez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23544 , F 111, S 8, H M 422421, I/A 4 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Administrador Unico
- Lozano Martinez Estellez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33850 , F 43, S 8, H M 609202, I/A 2 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
Administrador Unico
- Lozano Martinez Estellez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33850 , F 40, S 8, H M 609202, I/A 1 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Empresa: MONTEPINZA SL
Administrador Unico
- Lozano Martinez Estellez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25162 , F 142, S 8, H M 453178, I/A 4 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-28
Empresa: MONTEPINZA SL
Apoderado
- Lozano Martinez Estellez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25162 , F 141, S 8, H M 453178, I/A 3 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-28
Información de LOZANO MARTINEZ ESTELLEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de LOZANO MARTINEZ ESTELLEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO MARTINEZ ESTELLEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos