LOZANO LOZANO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de LOZANO LOZANO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOZANO LOZANO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES VODIHEMA SL | Administrador Solidario | 03/06/2010 |
VINCULACIONES DE LOZANO LOZANO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO LOZANO JOSE LUIS
Empresa: PERFILES ESPECIALES SELAK SL
Apoderado
- Labarquilla Fernandez Fernando
- Lozano Lozano Jose Luis
- Sanchez Hernandez Francisco De Borja
- Velasco Erauso Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 107, S 8, H SS 8791, I/A 27 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-20
Administrador Unico
- Lozano Lozano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4062 , F 162, S 8, H Z 57208, I/A 2 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-50
Empresa: HISPANOMOCION SA
Apoderado Mancomunado
- Lozano Lozano Jose Luis
- Ormeño Fernandez Maria Del Sol
- Paris Navajas Ignacio
- Torres Espinosa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27853 , F 86, S 8, H M 56957, I/A 495 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-28
Administrador Unico
- Lozano Lozano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4062 , F 160, S 8, H Z 57208, I/A 1 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-50
Socio Único
- Lozano Lozano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4062 , F 160, S 8, H Z 57208, I/A 1 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-50
Empresa: HISPANOMOCION SA
Apoderado Mancomunado
- Lozano Lozano Jose Luis
- Ormeño Fernandez Maria Del Sol
- Paris Navajas Ignacio
- Torres Espinosa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27853 , F 27, S 8, H M 56957, I/A 431 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-28
Empresa: HISPANOMOCION SA
Apoderado Mancomunado
- Baron Molero Javier
- Lozano Lozano Jose Luis
- Ormeño Fernandez Maria Del Sol
- Torres Espinosa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27853 , F 27, S 8, H M 56957, I/A 431 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-28
Empresa: CONSTRUCCIONES VODIHEMA SL
Administrador Solidario
- Doblas Rios Jose
- Lozano Lozano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 209, S 8, H Z 1971, I/A 4 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-50
Información de LOZANO LOZANO JOSE LUIS
Mostramos los datos de LOZANO LOZANO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO LOZANO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos