LOZANO LLIMA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de LOZANO LLIMA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOZANO LLIMA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA LOZANO SERVICIO SA | Administrador Unico | 22/05/2023 | |
INDUSTRIA REUSENSE DE HOSTELERIA SA | Administrador Unico | 07/09/2022 | |
MARIA D LOZANO TORROJA SA | Administrador Mancomunado | 13/12/2017 |
VINCULACIONES DE LOZANO LLIMA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO LLIMA JOSE MARIA
Empresa: CASA LOZANO SERVICIO SA
Administrador Unico
- Lozano Llima Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 371 , F 29, S 8, H T 3705, I/A 21 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-43
Empresa: CASA LOZANO SERVICIO SA
Administrador Unico
- Lozano Llima Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 371 , F 29, S 8, H T 3705, I/A 21 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-43
Empresa: INDUSTRIA REUSENSE DE HOSTELERIA SA
Administrador Unico
- Lozano Llima Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293 , F 163, S 8, H T 1299, I/A 23 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-43
Empresa: INDUSTRIA REUSENSE DE HOSTELERIA SA
Administrador Unico
- Lozano Llima Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293 , F 163, S 8, H T 1299, I/A 23 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-43
Empresa: INDUSTRIA REUSENSE DE HOSTELERIA SA
Administrador Unico
- Lozano Llima Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293 , F 163, S 8, H T 1299, I/A 22 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-43
Empresa: INDUSTRIA REUSENSE DE HOSTELERIA SA
Administrador Unico
- Lozano Llima Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293 , F 163, S 8, H T 1299, I/A 22 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-43
Empresa: CASA LOZANO SERVICIO SA
Administrador Unico
- Lozano Llima Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 371 , F 29, S 8, H T 3705, I/A 20 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-43
Empresa: CASA LOZANO SERVICIO SA
Administrador Unico
- Lozano Llima Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 371 , F 29, S 8, H T 3705, I/A 20 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-43
Empresa: MARIA D LOZANO TORROJA SA
Administrador Mancomunado
- Lozano Llima Jose Maria
- Lozano Nogues Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665 , F 46, S 8, H T 3327, I/A 15 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-43
Empresa: MARIA D LOZANO TORROJA SA
Administrador Mancomunado
- Lozano Llima Jose Maria
- Lozano Nogues Isidro
- Lozano Nogues Josefa
- Lozano Nogues Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665 , F 46, S 8, H T 3327, I/A 15 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-43
VER MAS ACTOS
Información de LOZANO LLIMA JOSE MARIA
Mostramos los datos de LOZANO LLIMA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO LLIMA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos