LOZANO GARCIA MARIA BELEN
Informe ejecutivo de LOZANO GARCIA MARIA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOZANO GARCIA MARIA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGIA VILLALDEMIRO SL | Apoderado | 10/10/2017 | |
ADRIAN ARQUITECTOS SLP | Apoderado | 04/10/2017 | |
MONTE SAN MILLAN SL | Apoderado | 04/10/2017 | |
MONTE TEJADA SL | Apoderado | 04/10/2017 | |
INVERSIONES HOTJULA SL | Apoderado | 04/10/2017 | |
ADRINOS SL | Apoderado | 04/10/2017 | |
INMOBILIARIA MAIDAN SL | Apoderado | 04/10/2017 | |
COSTARRAZUELO SL | Apoderado | 27/09/2017 |
VINCULACIONES DE LOZANO GARCIA MARIA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO GARCIA MARIA BELEN
Empresa: MONTE OTERO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Adrian Diez Felix
- Aragon Cibrian Angel
- Izquierdo Alonso Pedro
- Lozano Garcia Maria Belen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618, L 409, F 151, S 8, H BU 4115, I/A 26 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-09
Empresa: MONTE OTERO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Adrian Diez Felix
- Aragon Cibrian Angel
- Izquierdo Alonso Pedro
- Lozano Garcia Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618, L 409, F 145, S 8, H BU 4115, I/A 24 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-09
Empresa: ENERGIA VILLALDEMIRO SL
Apoderado
- Lozano Garcia Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33721 , F 82, S 8, H M 607022, I/A 2 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28
Empresa: INMOBILIARIA MAIDAN SL
Apoderado
- Lozano Garcia Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418, L 209, F 163, S 8, H BU 1167, I/A 19 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-09
Empresa: ADRINOS SL
Apoderado
- Lozano Garcia Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490, L 281, F 200, S 8, H BU 9524, I/A 5 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-09
Empresa: INVERSIONES HOTJULA SL
Apoderado
- Lozano Garcia Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 675, L 466, F 93, S 8, H BU 15315, I/A 4 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-09
Empresa: MONTE TEJADA SL
Apoderado
- Lozano Garcia Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367, L 158, F 62, S 8, H BU 5505, I/A 9 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-09
Empresa: MONTE TEJADA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Adrian Angulo Felix
- Diez Diez Maria Luisa
- Lozano Garcia Maria Belen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367, L 158, F 61, S 8, H BU 5505, I/A 8 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-09
Empresa: MONTE SAN MILLAN SL
Apoderado
- Lozano Garcia Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392, L 183, F 132, S 8, H BU 5503, I/A 13 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-09
Empresa: MONTE SAN MILLAN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Adrian Angulo Felix
- Adrian Diez Felix
- Diez Diez Maria Luisa
- Lozano Garcia Maria Belen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392, L 183, F 131, S 8, H BU 5503, I/A 12 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-09
VER MAS ACTOS
Información de LOZANO GARCIA MARIA BELEN
Mostramos los datos de LOZANO GARCIA MARIA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO GARCIA MARIA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos