LOZANO GARCIA MANUEL
Informe ejecutivo de LOZANO GARCIA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOZANO GARCIA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DE IN CONSULTORES ASOCIADOS DE LA MANCHA SL | Administrador Solidario | 28/02/2023 | |
CAMADAN SL | Administrador Unico | 19/01/2017 | |
CONSTRUCCIONES AILETA SL | Administrador Solidario | 18/07/2014 | |
CONSTRUCCIONES AILETA SA | Administrador Unico | 26/03/2012 | |
DE IN CONSULTORES ASOCIADOS DE LA MANCHA SL | Apoderado | 04/12/2009 |
VINCULACIONES DE LOZANO GARCIA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO GARCIA MANUEL
Administrador Solidario
- Lozano Garcia Eva Maria
- Lozano Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 964, L 728, F 74, S 8, H AB 7875, I/A 7 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-02
Empresa: CAMADAN SL
Administrador Unico
- Lozano Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 46, S 8, H CA 39845, I/A 2 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-11
Empresa: CONSTRUCCIONES AILETA SL
Administrador Solidario
- Lozano Garcia Manuel
- Varela Leiton Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 27, S 8, H SS 21475, I/A 6 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-20
Empresa: CONSTRUCCIONES AILETA SL
Administrador Unico
- Lozano Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 27, S 8, H SS 21475, I/A 6 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-20
Empresa: CONSTRUCCIONES AILETA SL
Socio Único
- Lozano Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 25, S 8, H SS 21475, I/A 5 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-20
Empresa: CONSTRUCCIONES AILETA SAL
Administrador Unico
- Lozano Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 25, S 8, H SS 21475, I/A 4 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-20
Empresa: CONSTRUCCIONES AILETA SAL
Administrador Solidario
- Del Hierro Arbelaiz Agustin
- Lozano Garcia Manuel
- Lozano Sanchez Manuel
- Pazo Brun Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 25, S 8, H SS 21475, I/A 4 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-20
Apoderado
- Lozano Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 573, L 337, F 109, S 8, H AB 7875, I/A 4 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-02
Empresa: CONSTRUCCIONES AILETA SAL
Administrador Solidario
- Del Hierro Arbelaiz Agustin
- Lozano Garcia Manuel
- Lozano Sanchez Manuel
- Pazo Brun Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 24, S 8, H SS 21475, I/A 3 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-20
Información de LOZANO GARCIA MANUEL
Mostramos los datos de LOZANO GARCIA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO GARCIA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos