LOZANO GARCIA ANGEL
Informe ejecutivo de LOZANO GARCIA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOZANO GARCIA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS TEO CALPORC SL | Presidente | 23/06/2015 | 20/10/2015 |
SUMINISTROS TEO CALPORC SL | Consejero | 23/06/2015 | 20/10/2015 |
AB AZUCARERA IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/08/2010 | 26/03/2014 |
TRABLISA INTEGRATED SECURITY SA | Apoderado | 19/12/2013 |
VINCULACIONES DE LOZANO GARCIA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO GARCIA ANGEL
Empresa: SUMINISTROS TEO CALPORC SL
Consejero
Presidente
- Lozano Garcia Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 262 , F 163, S 8, H ZA 6882, I/A 9 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-49
Empresa: SUMINISTROS TEO CALPORC SL
Consejero
- Gonzalez Santos Juan Jose
- Lozano Garcia Angel
- Rodriguez Perez Luciano
Presidente
- Lozano Garcia Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 262 , F 163, S 8, H ZA 6882, I/A 7 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-49
Empresa: AB AZUCARERA IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lozano Garcia Angel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 107, S 8, H M 74579, I/A 115 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-28
Empresa: GUNNEBO ESPAÑA SA
Apoderado
- Auria Cortes Jesus
- Garcia Verdejo Victor
- Julia Barcelo Ramon
- Lozano Garcia Angel
- Manzano Valverde Carlos Alberto
- Martin Giner Jose
- Martinez Ortuño Jose Antonio
- Nogueras Montiel Agustin
- Perez Vieites Manuel
- Pordomingo Rodriguez Mariano
- Pujante De La Rosa Miguel Angel
- Riart Ros Jordi Joan
- Saras Fernandez Francisco Javier
- Valverde Navarro Francisco
- Vera Pacheco Juan Manuel
- Viñals Garriga Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39297 , F 177, S 8, H B 157663, I/A 94 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-08
Empresa: AZUCARERA EBRO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barrios Martinez Agustin Fernando
- Lozano Garcia Angel
- Muñoz Ruiz Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27465 , F 53, S 8, H M 74579, I/A 88 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-28
Información de LOZANO GARCIA ANGEL
Mostramos los datos de LOZANO GARCIA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO GARCIA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos