LOZANO GARCIA ALBERTO
Informe ejecutivo de LOZANO GARCIA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOZANO GARCIA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCUBO SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado | 06/05/2024 |
VINCULACIONES DE LOZANO GARCIA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO GARCIA ALBERTO
Empresa: WEB NETWORKS SL
Secretario No Consejero
- Lozano Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 520214, I/A 18 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-28
Empresa: ALCUBO SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Lozano Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45049 , F 96, S 8, H M 792851, I/A 3 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-28
Empresa: WEB NETWORKS SL
Apoderado
- Lozano Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38642 , F 54, S 8, H M 520214, I/A 17 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: WEB NETWORKS SL
Secretario No Consejero
- Lozano Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38642 , F 53, S 8, H M 520214, I/A 16 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-28
Empresa: WEB NETWORKS SL
Apoderado
- Lozano Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38642 , F 52, S 8, H M 520214, I/A 15 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-28
Empresa: ROMAYAL FUNDADORES SL
Liquidador Solidario
- Lozano Garcia Alberto
- Quintana Montero Rodolfo Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36011 , F 99, S 8, H M 647057, I/A 3 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Empresa: SERCLYM SL
Apoderado
- Lozano Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14444 , F 220, S 8, H M 22946, I/A 15 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-28
Información de LOZANO GARCIA ALBERTO
Mostramos los datos de LOZANO GARCIA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO GARCIA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos