LOZANO BARRIENTOS JOSE
Informe ejecutivo de LOZANO BARRIENTOS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOZANO BARRIENTOS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OASIS DE ALICANTE SL | Socio Unico | 29/05/2015 | |
JARDINERIA URBANA DEL MEDITERRANEO SL | Apoderado | 19/02/2014 | |
JARDINES DEL MAR MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 01/06/2010 | |
LA PAULISTA DE ALICANTE SL | Administrador Unico | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE LOZANO BARRIENTOS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO BARRIENTOS JOSE
Empresa: OASIS DE ALICANTE SL
Administrador Unico
- Lozano Barrientos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3863 , F 117, S 8, H A 145251, I/A 2 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-03
Administrador Unico
- Lozano Barrientos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4155 , F 146, S 8, H A 161855, I/A 2 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-03
Empresa: ECOFITOLOGIA URBANA SL
Administrador Unico
- Lozano Barrientos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 160, S 8, H A 150329, I/A 2 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-03
Administrador Unico
- Lozano Barrientos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4155 , F 145, S 8, H A 161855, I/A 1 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-03
Socio Único
- Lozano Barrientos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4155 , F 145, S 8, H A 161855, I/A 1 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-03
Empresa: ECOFITOLOGIA URBANA SL
Administrador Unico
- Lozano Barrientos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 160, S 8, H A 150329, I/A 1 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-03
Empresa: ECOFITOLOGIA URBANA SL
Socio Único
- Lozano Barrientos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 160, S 8, H A 150329, I/A 1 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-03
Empresa: OASIS DE ALICANTE SL
Administrador Unico
- Lozano Barrientos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3863 , F 117, S 8, H A 145251, I/A 1 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-03
Empresa: OASIS DE ALICANTE SL
Socio Único
- Lozano Barrientos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3863 , F 117, S 8, H A 145251, I/A 1 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-03
Apoderado
- Lozano Barrientos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3740 , F 201, S 8, H A 138026, I/A 2 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-03
VER MAS ACTOS
Información de LOZANO BARRIENTOS JOSE
Mostramos los datos de LOZANO BARRIENTOS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO BARRIENTOS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos