LOZANO ANDRES PASCUAL
Informe ejecutivo de LOZANO ANDRES PASCUAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOZANO ANDRES PASCUAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HABIDITE SPORT SL | Administrador Unico | 05/03/2013 | |
OVERSEAS Y TRADE VALENCIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2010 |
VINCULACIONES DE LOZANO ANDRES PASCUAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO ANDRES PASCUAL
Empresa: INCREFAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Lozano Andres Pascual
Consejero
- Lozano Andres Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20900 , F 94, S 8, H M 370507, I/A 6 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-28
Empresa: CREATIVE INTERNACIONAL MASTER SL
Administrador Unico
- Lozano Andres Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3333 , F 123, S 8, H BI 15658, I/A 9 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-48
Empresa: INTERNATIONAL PL MUNDI- GLOBAL SL
Administrador Unico
- Lozano Andres Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3971 , F 103, S 8, H BI 29346, I/A 3 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-48
Empresa: HABIDITE SPORT SL
Administrador Unico
- Lozano Andres Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5290 , F 207, S 8, H BI 60351, I/A 2 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-48
Empresa: OVERSEAS Y TRADE VALENCIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lozano Andres Pascual
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20617 , F 210, S 8, H M 365013, I/A 3 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-28
Información de LOZANO ANDRES PASCUAL
Mostramos los datos de LOZANO ANDRES PASCUAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO ANDRES PASCUAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos