LOZANO ALLENDE MERCEDES
Informe ejecutivo de LOZANO ALLENDE MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOZANO ALLENDE MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA OLIMPIA SA | Secretario | 10/06/2011 | 12/06/2017 |
INMOBILIARIA OLIMPIA SA | Consejero | 10/06/2011 | 12/06/2017 |
SA CINE INSTRUCTIVO | Presidente | 24/08/2010 | |
SA CINE INSTRUCTIVO | Consejero | 24/08/2010 |
VINCULACIONES DE LOZANO ALLENDE MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO ALLENDE MERCEDES
Empresa: INMOBILIARIA OLIMPIA SA
Consejero
- Lozano Allende Mercedes
Secretario
- Lozano Allende Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 93, S 8, H BI 4175,A , I/ 35 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-48
Empresa: INMOBILIARIA OLIMPIA SA
Consejero
- Alvarez Lozano Juan
- Lozano Allende Mercedes
- Marsal Monzon Armando
- Marsal Monzon Juan Maria
Presidente
Secretario
- Lozano Allende Mercedes
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 93, S 8, H BI 4175,A , I/ 34 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-48
Empresa: INMOBILIARIA OLIMPIA SA
Consejero
- Alvarez Lozano Juan
- Lozano Allende Mercedes
- Marsal Monzon Armando
- Marsal Monzon Juan Maria
Presidente
Secretario
- Lozano Allende Mercedes
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 93, S 8, H BI 4175,A , I/ 33 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-48
Empresa: SA CINE INSTRUCTIVO
Consejero
- Alvarez Lozano Juan
- Lozano Allende Mercedes
- Marsal Monzon Armando
- Marsal Monzon Juan Maria
Presidente
- Lozano Allende Mercedes
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 20, S 8, H BI 5889,A , I/ 39 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-48
Información de LOZANO ALLENDE MERCEDES
Mostramos los datos de LOZANO ALLENDE MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO ALLENDE MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos