LOUREIRO TOREA LAURA
Informe ejecutivo de LOUREIRO TOREA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOUREIRO TOREA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLB ARTE SL | Administrador Unico | 23/02/2023 | |
AGAMYD SA | Consejero | 01/12/2022 | |
ERFAL SA | Administrador Unico | 30/05/2016 | |
MUEBLES LOUREIRO TOREA SL | Administrador Unico | 06/10/2014 |
VINCULACIONES DE LOUREIRO TOREA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOUREIRO TOREA LAURA
Empresa: BLB ARTE SL
Administrador Unico
- Loureiro Torea Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4435, L 4435, F 200, S 8, H PO 71180, I/A 1 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-36
Empresa: AGAMYD SA
Consejero
- Fernandez Horta Fernando Javier
- Fernandez Orgales Jose
- Franco Agrelo Luis
- Loureiro Torea Laura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 122, S 8, H SC 4354, I/A 36 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-15
Empresa: ERFAL SA
Administrador Unico
- Loureiro Torea Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 173, S 8, H OR 1327, I/A 17 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-32
Empresa: INTERIOR DESIGN BY ROOM SL
Administrador Solidario
- Ladra Vazquez Thais
- Loureiro Torea Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 910 , F 146, S 8, H OR 16601, I/A 2 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-32
Empresa: INTERIOR DESIGN BY ROOM SL
Administrador Solidario
- Ladra Vazquez Thais
- Loureiro Torea Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 910 , F 144, S 8, H OR 16601, I/A 1 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-32
Empresa: MUEBLES ROOM VIGO SL
Administrador Unico
- Loureiro Torea Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4173, L 4173, F 132, S 8, H PO 61312, I/A 1 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-36
Empresa: ERFAL SA
Administrador Unico
- Loureiro Torea Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 170, S 8, H OR 1327, I/A 16 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-32
Empresa: MUEBLES LOUREIRO TOREA SL
Administrador Unico
- Loureiro Torea Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3990, L 3990, F 215, S 8, H PO 57387, I/A 1 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-36
Información de LOUREIRO TOREA LAURA
Mostramos los datos de LOUREIRO TOREA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOUREIRO TOREA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos