LOTZE ANDREAS
Informe ejecutivo de LOTZE ANDREAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOTZE ANDREAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERLIMED SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/01/2011 | 30/05/2013 |
BAYER CROPSCIENCE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/04/2011 | 29/05/2013 |
VINCULACIONES DE LOTZE ANDREAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOTZE ANDREAS
Empresa: BERLIMED SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lotze Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25064 , F 225, S 8, H M 158384, I/A 53 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28
Empresa: BAYER CROPSCIENCE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lotze Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9470, L 6752, F 95, S 8, H V 90274, I/A 55 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-46
Empresa: BAYER CROPSCIENCE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Leon Carreras Francesc
- Lotze Andreas
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8724, L 6011, F 13, S 8, H V 90274, I/A 40 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-46
Empresa: BERLIMED SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Leon Carreras Francesc
- Lotze Andreas
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25064 , F 213, S 8, H M 158384, I/A 39 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28
Información de LOTZE ANDREAS
Mostramos los datos de LOTZE ANDREAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOTZE ANDREAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos