LOSTES DOMPER LAZARO JESUS
Informe ejecutivo de LOSTES DOMPER LAZARO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOSTES DOMPER LAZARO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOMETRIC SL | Administrador Solidario | 16/12/2014 | |
TERINGO SL | Administrador Solidario | 30/12/2008 | 21/06/2013 |
CASH TOTAL SL | Administrador Unico | 30/12/2008 |
VINCULACIONES DE LOSTES DOMPER LAZARO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOSTES DOMPER LAZARO JESUS
Empresa: TECNOMETRIC SL
Administrador Solidario
- Lostes Domper Jose Luis
- Lostes Domper Lazaro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 192, S 8, H L 13900, I/A 4 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-25
Empresa: TERINGO SL
Administrador Solidario
- Lostes Domper Jose Luis
- Lostes Domper Lazaro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625 , F 212, S 8, H L 11683, I/A 4 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-25
Empresa: CASH TOTAL SL
Administrador Unico
- Lostes Domper Lazaro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272 , F 146, S 8, H L 5072, I/A 9 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-25
Empresa: TERINGO SL
Administrador Solidario
- Lostes Domper Jose Luis
- Lostes Domper Lazaro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 621 , F 146, S 8, H L 11683, I/A 2 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-25
Información de LOSTES DOMPER LAZARO JESUS
Mostramos los datos de LOSTES DOMPER LAZARO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOSTES DOMPER LAZARO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos