LOSCERTALES MARTIN DE AGAR CARMEN
Informe ejecutivo de LOSCERTALES MARTIN DE AGAR CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOSCERTALES MARTIN DE AGAR CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NERAIDA PROPERTIES SL | Administrador Solidario | 06/02/2020 | |
CERTAL SL | Administrador Unico | 09/01/2014 | |
CERTAL LOCALES SL | Administrador Unico | 09/01/2014 |
VINCULACIONES DE LOSCERTALES MARTIN DE AGAR CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOSCERTALES MARTIN DE AGAR CARMEN
Empresa: HIPOTONA SL
Administrador Solidario
- Calvache Martinez Jose Gabriel
- Loscertales Martin De Agar Carmen
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4349 , F 152, S 8, H SE 66552, I/A 2 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-41
Empresa: NERAIDA PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Calvache Martinez Jose Gabriel
- Loscertales Martin De Agar Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6591 , F 22, S 8, H SE118753, I/A 2 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-41
Empresa: NERAIDA PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Loscertales Martin De Agar Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6591 , F 22, S 8, H SE118753, I/A 2 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-41
Empresa: NERAIDA PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Loscertales Martin De Agar Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6591 , F 20, S 8, H SE118753, I/A 1 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-41
Empresa: CERTAL LOCALES SL
Administrador Unico
- Loscertales Martin De Agar Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 3, S 8, H SE 95381, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-41
Empresa: CERTAL SL
Administrador Unico
- Loscertales Martin De Agar Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 46, S 8, H SE 11389, I/A 11 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-41
Información de LOSCERTALES MARTIN DE AGAR CARMEN
Mostramos los datos de LOSCERTALES MARTIN DE AGAR CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOSCERTALES MARTIN DE AGAR CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos