LOSADA MORAL ANTONIO
Informe ejecutivo de LOSADA MORAL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LOSADA MORAL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOSADA MORAL ANTONIO
Empresa: ARIXEN SL
Administrador Unico
- Losada Moral Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42131 , F 45, S 8, H B 401022, I/A 3 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-08
Empresa: CATASO SL
Liquidador
- Losada Moral Antonio
- Ortiz Tena Jesus
- Ortiz Tena Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22030 , F 32, S 8, H B 31284, I/A 6 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-08
Empresa: CATASO SL
Administrador
- Losada Moral Antonio
- Ortiz Tena Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22030 , F 32, S 8, H B 31284, I/A 6 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-08
Empresa: ARIXEN SL
Administrador Unico
- Losada Moral Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42131 , F 43, S 8, H B 401022, I/A 1 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Información de LOSADA MORAL ANTONIO
Mostramos los datos de LOSADA MORAL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOSADA MORAL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos