LOSADA GOMEZ RAMIRO
Informe ejecutivo de LOSADA GOMEZ RAMIRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOSADA GOMEZ RAMIRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIODOS BANK NV | Apoderado | 28/06/2024 | |
TRIODOS BANK NV | Apoderado | 28/04/2021 |
VINCULACIONES DE LOSADA GOMEZ RAMIRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOSADA GOMEZ RAMIRO
Empresa: TRIODOS BANK NV
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 348646, I/A 110 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: JURISTANCO SL
Administrador Solidario
- Cardalliaguet Sanchez-mascaraque Andrea
- Losada Gomez Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32588 , F 65, S 8, H M 586546, I/A 2 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Empresa: JURISTANCO SL
Administrador Solidario
- Cardalliaguet Sanchez-mascaraque Andrea
- Losada Gomez Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32588 , F 64, S 8, H M 586546, I/A 1 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-28
Información de LOSADA GOMEZ RAMIRO
Mostramos los datos de LOSADA GOMEZ RAMIRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOSADA GOMEZ RAMIRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos