LOSADA GARCIA-YANES ALBERTO
Informe ejecutivo de LOSADA GARCIA-YANES ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOSADA GARCIA-YANES ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LMTA SL | Administrador Mancomunado | 17/10/2014 | |
SERVICIOS INTEGRALES DE JARDINERIA CANARIA SL | Administrador Unico | 03/10/2013 | |
CARMIN DE CANARIAS SL | Administrador Solidario | 19/12/2012 |
VINCULACIONES DE LOSADA GARCIA-YANES ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOSADA GARCIA-YANES ALBERTO
Empresa: LMTA SL
Administrador Mancomunado
- Losada Garcia-yanes Alberto
- Losada Garcia-yanes Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 10, S 8, H TF 46350, I/A 4 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-38
Empresa: LMTA SL
Administrador Unico
- Losada Garcia-yanes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 10, S 8, H TF 46350, I/A 4 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-38
Empresa: LMTA SL
Administrador Unico
- Losada Garcia-yanes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 10, S 8, H TF 46350, I/A 3 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-38
Empresa: LMTA SL
Administrador Solidario
- Losada Garcia-yanes Alberto
- Losada Garcia-yanes Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 10, S 8, H TF 46350, I/A 3 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-38
Administrador Unico
- Losada Garcia-yanes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 58, S 8, H TF 14120, I/A 6 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-38
Administrador Mancomunado
- Abando Ayo Sabino Ignacio
- Losada Garcia-yanes Alberto
- Losada Garcia-yanes Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 58, S 8, H TF 14120, I/A 6 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-38
Administrador Mancomunado
- Abando Ayo Sabino Ignacio
- Losada Garcia-yanes Alberto
- Losada Garcia-yanes Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 55, S 8, H TF 14120, I/A 5 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-38
Empresa: CARMIN DE CANARIAS SL
Administrador Solidario
- De Torres Dominguez Damian Antonio
- Losada Garcia-yanes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256 , F 216, S 8, H TF 51132, I/A 1 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-26-38
Empresa: LMTA SL
Administrador Solidario
- Losada Garcia-yanes Alberto
- Losada Garcia-yanes Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 10, S 8, H TF 46350, I/A 2 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-38
Empresa: LMTA SL
Administrador Mancomunado
- Losada Garcia-yanes Alberto
- Losada Garcia-yanes Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 10, S 8, H TF 46350, I/A 2 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-38
VER MAS ACTOS
Información de LOSADA GARCIA-YANES ALBERTO
Mostramos los datos de LOSADA GARCIA-YANES ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOSADA GARCIA-YANES ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos