LOSADA FERNANDEZ MANUEL
Informe ejecutivo de LOSADA FERNANDEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOSADA FERNANDEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANDIDO LOSADA E HIJOS SA | Administrador Mancomunado | 16/03/2022 | |
COPORCEL SL | Administrador Unico | 23/10/2014 | |
PIENSOS NATURALES DE LA CASA GRANDE DE SANTALLA SL | Administrador Unico | 19/04/2012 | |
LOSABAO SL | Apoderado Mancomunado | 27/10/2011 | |
PORTO COLONIA SL | Apoderado Mancomunado | 27/10/2011 |
VINCULACIONES DE LOSADA FERNANDEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOSADA FERNANDEZ MANUEL
Administrador Mancomunado
- Losada Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 167, S 8, H C 29494, I/A 4 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-15
Empresa: CANDIDO LOSADA E HIJOS SA
Administrador Mancomunado
- Losada Fernandez Candido
- Losada Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076 , F 161, S 8, H C 5026, I/A 3 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-15
Empresa: REGASOL SL
Administrador Unico
- Losada Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 151, S 8, H LU 19082, I/A 1 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-27
Empresa: COPORCEL SL
Socio Único
- Losada Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422 , F 221, S 8, H LU 13778, I/A 4 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-27
Empresa: COPORCEL SL
Administrador Unico
- Losada Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422 , F 220, S 8, H LU 13778, I/A 3 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-27
Empresa: PATMACAN SERVICIOS Y CONSULTORIA SL
Administrador Solidario
- Losada Fernandez Manuel
- Sanchez Cancio Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 23, S 8, H LU 14301, I/A 2 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-27
Administrador Unico
- Losada Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 138, S 8, H LU 14527, I/A 1 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-27
Empresa: CANDIDO LOSADA E HIJOS SA
Consejero
- Losada Fernandez Candido
- Losada Fernandez Manuel
- Losada Montes Candido
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076 , F 161, S 8, H C 5026, I/A 2NM (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-15
Empresa: PORTO COLONIA SL
Apoderado Mancomunado
- Losada Fernandez Candido
- Losada Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 192, S 8, H C 41562, I/A 2 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-15
Empresa: LOSABAO SL
Apoderado Mancomunado
- Losada Fernandez Candido
- Losada Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 203, S 8, H C 41564, I/A 4 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-15
VER MAS ACTOS
Información de LOSADA FERNANDEZ MANUEL
Mostramos los datos de LOSADA FERNANDEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOSADA FERNANDEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos