LOSADA AGULLO ENRIQUE
Informe ejecutivo de LOSADA AGULLO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOSADA AGULLO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAZA VILLA 4 SL | Administrador | 06/04/2016 | |
CYNOSURE SPAIN SL | Apoderado | 17/06/2013 | 27/08/2013 |
CYNOSURE SPAIN SL | Administrador Unico | 03/01/2011 | 03/05/2011 |
VINCULACIONES DE LOSADA AGULLO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOSADA AGULLO ENRIQUE
Empresa: PLAZA VILLA 4 SL
Administrador
- Losada Agullo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31670 , F 207, S 8, H B 197853, I/A 3 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-08
Empresa: CYNOSURE SPAIN SL
Apoderado
- Losada Agullo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23890 , F 78, S 8, H M 428927, I/A 8 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-28
Empresa: CYNOSURE SPAIN SL
Apoderado
- Losada Agullo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23890 , F 77, S 8, H M 428927, I/A 5 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-117-28
Empresa: CYNOSURE SPAIN SL
Administrador Unico
- Losada Agullo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23890 , F 76, S 8, H M 428927, I/A 4 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
Empresa: CYNOSURE SPAIN SL
Administrador Unico
- Losada Agullo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23890 , F 75, S 8, H M 428927, I/A 2 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-28
Información de LOSADA AGULLO ENRIQUE
Mostramos los datos de LOSADA AGULLO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOSADA AGULLO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos