LOSA RUIPEREZ RAMON
Informe ejecutivo de LOSA RUIPEREZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOSA RUIPEREZ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALRA GESTION Y SERVICIOS 2025 SL | Administrador Unico | 04/04/2017 | |
PROMO-SERVEIS DAMSEL SL | Administrador Unico | 21/05/2015 | |
INFOCASIO PROFESSIONAL SL | Administrador Unico | 04/09/2014 | |
OBRAS Y CONSTRUCCIONES GARSE SL | Socio Unico | 02/12/2013 |
VINCULACIONES DE LOSA RUIPEREZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOSA RUIPEREZ RAMON
Empresa: URBAN PROJECT CAMBRILS SL
Apoderado
- Losa Ruiperez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 21, S 8, H HU 13641, I/A 10 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-22
Empresa: URBAN PROJECT CAMBRILS SL
Apoderado
- Losa Ruiperez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 20, S 8, H HU 13641, I/A 8 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-22
Empresa: URBAN PROJECT CAMBRILS SL
Administrador Unico
- Losa Ruiperez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 20, S 8, H HU 13641, I/A 7 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-22
Empresa: URBAN PROJECT CAMBRILS SL
Administrador Unico
- Losa Ruiperez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 19, S 8, H HU 13641, I/A 4 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-22
Empresa: OBRAS Y CONSTRUCCIONES GARSE SL
Administrador Unico
- Losa Ruiperez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 213, S 8, H T 27138, I/A 6 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-43
Empresa: ALRA GESTION Y SERVICIOS 2025 SL
Administrador Unico
- Losa Ruiperez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3009 , F 106, S 8, H T 51299, I/A 1 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-43
Empresa: PROMO-SERVEIS DAMSEL SL
Administrador Unico
- Losa Ruiperez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2879 , F 208, S 8, H T 48404, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-43
Empresa: INFOCASIO PROFESSIONAL SL
Administrador Unico
- Losa Ruiperez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833 , F 71, S 8, H T 47255, I/A 1 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-43
Empresa: OBRAS Y CONSTRUCCIONES GARSE SL
Administrador Unico
- Losa Ruiperez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 211, S 8, H T 27138, I/A 4 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-43
Empresa: OBRAS Y CONSTRUCCIONES GARSE SL
Socio Único
- Losa Ruiperez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 211, S 8, H T 27138, I/A 4 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-43
Información de LOSA RUIPEREZ RAMON
Mostramos los datos de LOSA RUIPEREZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOSA RUIPEREZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos