LOSA CARBALLIDO GUSTAVO
Informe ejecutivo de LOSA CARBALLIDO GUSTAVO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LOSA CARBALLIDO GUSTAVO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOSA CARBALLIDO GUSTAVO
Empresa: MONT-SACRO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Diaz Suarez Juan Manuel
- Lopez Paredes Manuel
- Losa Carballido Gustavo
- Sainz De La Maza Kaufman Marta
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1738 , F 8, S 8, H AS 11297, I/A 23 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-33
Apoderado Mancomunado
- Crespo Campillo Antonio
- Crespo Campillo Antonio
- Fernandez Viesca Francisco
- Losa Carballido Gustavo
- Losa Carballido Gustavo
Apoderado Solidario
- Crespo Campillo Antonio
- Fernandez Viesca Francisco
- Losa Carballido Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 140, S 8, H AS 9498, I/A 168 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-33
Apoderado Mancomunado
- Crespo Campillo Antonio
- Fernandez Viesca Francisco
- Losa Carballido Gustavo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 138, S 8, H AS 9498, I/A 165 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-33
Apoderado Mancomunado
- Crespo Campillo Antonio
- Garcia Fernandez Severino
- Losa Carballido Gustavo
Apoderado Solidario
- Crespo Campillo Antonio
- Garcia Fernandez Severino
- Losa Carballido Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 137, S 8, H AS 9498, I/A 159 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-33
Información de LOSA CARBALLIDO GUSTAVO
Mostramos los datos de LOSA CARBALLIDO GUSTAVO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOSA CARBALLIDO GUSTAVO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos