LOS MORENO ALFREDO JESUS
Informe ejecutivo de LOS MORENO ALFREDO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOS MORENO ALFREDO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOSGAR 2000 SL | Administrador Unico | 09/11/2010 | |
LOS Y GALLARDO 2006 PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 18/10/2010 | |
DROLE SL | Liquidador | 28/01/2010 | |
FRUTAS Y VERDURAS 2009 SL | Administrador Unico | 12/01/2010 | |
LOSGAR 2000 SL | Apoderado | 27/06/2009 |
VINCULACIONES DE LOS MORENO ALFREDO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOS MORENO ALFREDO JESUS
Empresa: LOSGAR 2000 SL
Administrador Unico
- Los Moreno Alfredo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1394 , F 165, S 8, H CA 18825, I/A 10 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-11
Empresa: LOS Y GALLARDO 2006 PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Los Moreno Alfredo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 31, S 8, H CA 38311, I/A 2 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-11
Empresa: DROLE SL
Liquidador
- Los Moreno Alfredo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 150, S 8, H CA 3410, I/A 4 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-11
Empresa: FRUTAS Y VERDURAS 2009 SL
Administrador Unico
- Los Moreno Alfredo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 179, S 8, H CA 39825, I/A 1 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-11
Empresa: LOSGAR 2000 SL
Apoderado
- Los Moreno Alfredo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1394 , F 164, S 8, H CA 18825, I/A 8 (27/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-11
Información de LOS MORENO ALFREDO JESUS
Mostramos los datos de LOS MORENO ALFREDO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOS MORENO ALFREDO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos