LORENZO VILLEGAS PAULA CRISTINA
Informe ejecutivo de LORENZO VILLEGAS PAULA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LORENZO VILLEGAS PAULA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIVERSAL DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SA | Administrador Unico | 27/07/2009 | 06/05/2022 |
VINCULACIONES DE LORENZO VILLEGAS PAULA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO VILLEGAS PAULA CRISTINA
Administrador Unico
- Lorenzo Villegas Paula Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18478 , F 120, S 8, H M 320948, I/A 9 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Administrador Unico
- Lorenzo Villegas Paula Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18478 , F 119, S 8, H M 320948, I/A 8 (20/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-28
Administrador Unico
- Lorenzo Villegas Paula Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18478 , F 119, S 8, H M 320948, I/A 7 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Administrador Unico
- Lorenzo Villegas Paula Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18478 , F 118, S 8, H M 320948, I/A 6 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-28
Información de LORENZO VILLEGAS PAULA CRISTINA
Mostramos los datos de LORENZO VILLEGAS PAULA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO VILLEGAS PAULA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos