LORENZO VILLEGAS MARIA DOROTEA
Informe ejecutivo de LORENZO VILLEGAS MARIA DOROTEA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LORENZO VILLEGAS MARIA DOROTEA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIVERSAL DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SA | Administrador Unico | 06/05/2022 |
VINCULACIONES DE LORENZO VILLEGAS MARIA DOROTEA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO VILLEGAS MARIA DOROTEA
Administrador Unico
- Lorenzo Villegas Maria Dorotea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18478 , F 120, S 8, H M 320948, I/A 9 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Empresa: STARMATIC SA
Administrador Unico
- Lorenzo Villegas Maria Dorotea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 118, S 8, H M 30676, I/A 13 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: STARMATIC SA
Administrador Unico
- Lorenzo Villegas Maria Dorotea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 118, S 8, H M 30676, I/A 12 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Empresa: STARMATIC SA
Administrador Unico
- Lorenzo Villegas Maria Dorotea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 117, S 8, H M 30676, I/A 11 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Empresa: STARMATIC SA
Administrador Unico
- Lorenzo Villegas Maria Dorotea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 117, S 8, H M 30676, I/A 10 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-28
Información de LORENZO VILLEGAS MARIA DOROTEA
Mostramos los datos de LORENZO VILLEGAS MARIA DOROTEA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO VILLEGAS MARIA DOROTEA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos