LORENZO VAZQUEZ MARGARITA
Informe ejecutivo de LORENZO VAZQUEZ MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LORENZO VAZQUEZ MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAPATERIAS SUELAS SL | Administrador Unico | 16/11/2023 |
VINCULACIONES DE LORENZO VAZQUEZ MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO VAZQUEZ MARGARITA
Empresa: ZAPATERIAS SUELAS SL
Administrador Unico
- Lorenzo Vazquez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12760 , F 181, S 8, H M 204610, I/A 3 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Empresa: PAULATON SL
Liquidador
- Lorenzo Vazquez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25536 , F 71, S 8, H M 460155, I/A 3 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-28
Empresa: PAULATON SL
Administrador Unico
- Lorenzo Vazquez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25536 , F 71, S 8, H M 460155, I/A 3 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-28
Empresa: ZAPATERIAS SUELAS SL
Administrador Unico
- Lorenzo Vazquez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12760 , F 180, S 8, H M 204610, I/A 2 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Empresa: FAGABO SL
Liquidador
- Lorenzo Vazquez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25536 , F 81, S 8, H M 460156, I/A 2 (25/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-28
Empresa: FAGABO SL
Administrador Unico
- Lorenzo Vazquez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25536 , F 81, S 8, H M 460156, I/A 2 (25/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-28
Información de LORENZO VAZQUEZ MARGARITA
Mostramos los datos de LORENZO VAZQUEZ MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO VAZQUEZ MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos