LORENZO TORRES ANTONIO
Informe ejecutivo de LORENZO TORRES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LORENZO TORRES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERRETERIA PALACIOS BRICOLAJE SL | Apoderado | 27/02/2015 |
VINCULACIONES DE LORENZO TORRES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO TORRES ANTONIO
Empresa: FERRETERIA PALACIOS ESQUINA SL
Administrador Unico
- Lorenzo Torres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34776 , F 67, S 8, H M 625504, I/A 2 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Empresa: FERRETERIA PALACIOS ESQUINA SL
Administrador Unico
- Lorenzo Torres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34776 , F 64, S 8, H M 625504, I/A 1 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28
Empresa: FERRETERIA PALACIOS ESQUINA SL
Socio Único
- Lorenzo Torres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34776 , F 64, S 8, H M 625504, I/A 1 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28
Empresa: FERRETERIA PALACIOS BRICOLAJE SL
Apoderado
- Lorenzo Torres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33164 , F 182, S 8, H M 596785, I/A 2 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28
Información de LORENZO TORRES ANTONIO
Mostramos los datos de LORENZO TORRES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO TORRES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos