LORENZO MUÑOZ LOUWERENS
Informe ejecutivo de LORENZO MUÑOZ LOUWERENS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LORENZO MUÑOZ LOUWERENS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VJFB BCN2 SL | Administrador Mancomunado | 19/12/2022 | |
VEGAN JUNK FOOD BAR NAU UNO SL | Apoderado Solidario | 15/04/2021 | |
VEGAN JUNK FOOD BAR HOLDING SL | Apoderado Solidario | 08/04/2021 | |
VEGAN JUNK FOOD BAR HOLDING SL | Administrador Mancomunado | 31/03/2021 | |
VEGAN JUNK FOOD BAR NAU UNO SL | Administrador Mancomunado | 31/03/2021 |
VINCULACIONES DE LORENZO MUÑOZ LOUWERENS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO MUÑOZ LOUWERENS
Empresa: VJFB BCN2 SL
Administrador Mancomunado
- Edwin David James Streep
- Johannes De Groot
- Lorenzo Muñoz Louwerens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48565 , F 81, S 8, H B 588363, I/A 1 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-08
Empresa: VEGAN JUNK FOOD BAR NAU UNO SL
Apoderado Solidario
- Edwin David James Streep
- Johannes De Groot
- Lorenzo Muñoz Louwerens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47285 , F 142, S 8, H B 547318, I/A 3 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-08
Empresa: VEGAN JUNK FOOD BAR HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Edwin David James Streep
- Johannes De Groot
- Lorenzo Muñoz Louwerens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47285 , F 139, S 8, H B 547317, I/A 3 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-08
Empresa: VEGAN JUNK FOOD BAR HOLDING SL
Administrador Mancomunado
- Edwin David James Streep
- Johannes De Groot
- Lorenzo Muñoz Louwerens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47285 , F 139, S 8, H B 547317, I/A 2 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-08
Empresa: VEGAN JUNK FOOD BAR NAU UNO SL
Administrador Mancomunado
- Edwin David James Streep
- Johannes De Groot
- Lorenzo Muñoz Louwerens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47285 , F 142, S 8, H B 547318, I/A 2 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-08
Información de LORENZO MUÑOZ LOUWERENS
Mostramos los datos de LORENZO MUÑOZ LOUWERENS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO MUÑOZ LOUWERENS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos