LORENZO MARTINEZ DE ALBORNOZ TORRENTE
Informe ejecutivo de LORENZO MARTINEZ DE ALBORNOZ TORRENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE LORENZO MARTINEZ DE ALBORNOZ TORRENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENVASADO XIOMARA SL | Consejero | 22/08/2024 | |
BICI FRESH SL | Consejero | 19/02/2020 | 10/08/2021 |
SOL CITRUS NATURE SL | Consejero | 16/02/2021 | 10/08/2021 |
FRUTAS NATURALES SA | Consejero | 20/02/2020 | 10/08/2021 |
AGRICOLA EUREKA SL | Consejero | 19/02/2020 | 10/08/2021 |
FRUGARVA SA | Consejero | 18/02/2021 | 09/08/2021 |
VINCULACIONES DE LORENZO MARTINEZ DE ALBORNOZ TORRENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO MARTINEZ DE ALBORNOZ TORRENTE
Empresa: ENVASADO XIOMARA SL
Consejero
- AUCTUS ASESORES SL
- Guillermo Castellanos O'shea
- Ignacio Olascoaga Palacio
- Lorenzo Martinez De Albornoz Torrente
- Pablo Gaya Vellosillo
- Pablo Maria Rodriguez-gimeno Wiggin
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 11996, I/A 22 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-45
Empresa: FRUTAS NATURALES SA
Consejero
- AUCTUS ASESORES SL
- BLACK LABEL INVESTMENTS SL
- Guillermo Castellanos O'shea
- Lorenzo Martinez De Albornoz Torrente
- Ramon Azpiroz Arteche
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 174, S 8, H MU 7913, I/A 44 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-30
Empresa: SOL CITRUS NATURE SL
Consejero
- AUCTUS ASESORES SL
- BLACK LABEL INVESTMENTS SL
- Guillermo Castellanos O'shea
- Lorenzo Martinez De Albornoz Torrente
- Ramon Azpiroz Arteche
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 188, S 8, H MU 54328, I/A 9 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-30
Empresa: AGRICOLA EUREKA SL
Consejero
- AUCTUS ASESORES SL
- BLACK LABEL INVESTMENTS SL
- Guillermo Castellanos O'shea
- Lorenzo Martinez De Albornoz Torrente
- Ramon Azpiroz Arteche
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 193, S 8, H MU 78243, I/A 12 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-30
Empresa: BICI FRESH SL
Consejero
- AUCTUS ASESORES SL
- BLACK LABEL INVESTMENTS SL
- Guillermo Castellanos O'shea
- Lorenzo Martinez De Albornoz Torrente
- Ramon Azpiroz Arteche
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 198, S 8, H MU 88759, I/A 13 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-30
Empresa: FRUGARVA SA
Consejero
- BLACK LABEL INVESTMENTS SL
- Guillermo Castellanos O'shea
- Lorenzo Martinez De Albornoz Torrente
- Ramon Azpiroz Arteche
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 179, S 8, H MU 10839, I/A 27 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-30
Empresa: FRUGARVA SA
Consejero
- AGV GROWERS SL
- AUCTUS ASESORES SL
- BLACK LABEL INVESTMENTS SL
- D3 PATRIMONIAL SL
- ENCAR ACTIVOS SL
- Guillermo Castellanos O'shea
- Ignacio Olascoaga Palacio
- Lorenzo Martinez De Albornoz Torrente
- Ramon Azpiroz Arteche
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 200, S 8, H MU 10839, I/A 22 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-30
Empresa: SOL CITRUS NATURE SL
Consejero
- AGV GROWERS SL
- AUCTUS ASESORES SL
- BLACK LABEL INVESTMENTS SL
- D3 PATRIMONIAL SL
- ENCAR ACTIVOS SL
- Guillermo Castellanos O'shea
- Ignacio Olascoaga Palacio
- Lorenzo Martinez De Albornoz Torrente
- Ramon Azpiroz Arteche
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 65, S 8, H MU 54328, I/A 3 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-30
Empresa: FRUTAS NATURALES SA
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- BLACK LABEL INVESTMENTS SL
- ENCAR ACTIVOS SL
- Guillermo Castellanos O'shea
- Ignacio Olascoaga Palacio
- Lorenzo Martinez De Albornoz Torrente
- Martin Rodriguez-fraile Huete
- NARANJAS PRINCESAS SL
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2552 , F 36, S 8, H MU 7913, I/A 37 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-30
Empresa: BICI FRESH SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- BLACK LABEL INVESTMENTS SL
- D3 PATRIMONIAL SL
- ENCAR ACTIVOS SL
- Guillermo Castellanos O'shea
- Ignacio Olascoaga Palacio
- Lorenzo Martinez De Albornoz Torrente
- Martin Rodriguez-fraile Huete
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3123 , F 148, S 8, H MU 88759, I/A 5 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-30
VER MAS ACTOS
Información de LORENZO MARTINEZ DE ALBORNOZ TORRENTE
Mostramos los datos de LORENZO MARTINEZ DE ALBORNOZ TORRENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO MARTINEZ DE ALBORNOZ TORRENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos