LORENZO HORNERO MARIA PILAR
Informe ejecutivo de LORENZO HORNERO MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LORENZO HORNERO MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROCAMPIÑA OLEO SL | Administrador Unico | 10/06/2022 | 30/07/2024 |
ECOALBAHACA SL | Liquidador | 11/11/2019 | 11/11/2019 |
ECOALBAHACA SL | Administrador Solidario | 19/06/2014 | 11/11/2019 |
EUROCAMPIÑA SL | Administrador Unico | 21/10/2019 | |
EUROCAMPIÑA SL | Liquidador | 21/10/2019 | 21/10/2019 |
VINCULACIONES DE LORENZO HORNERO MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO HORNERO MARIA PILAR
Empresa: EUROCAMPIÑA OLEO SL
Administrador Unico
- Lorenzo Hornero Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 43706, I/A 2 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-14
Empresa: EUROCAMPIÑA OLEO SL
Administrador Unico
- Lorenzo Hornero Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 51, S 8, H CO 43706, I/A 1 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-14
Empresa: ECOALBAHACA SL
Liquidador
- Lorenzo Hornero Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 135, S 8, H CO 34714, I/A 2 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-14
Empresa: ECOALBAHACA SL
Administrador Solidario
- Lorenzo Hornero Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 135, S 8, H CO 34714, I/A 2 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-14
Empresa: EUROCAMPIÑA SL
Liquidador
- Lorenzo Hornero Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 39, S 8, H CO 19829, I/A 2 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-14
Empresa: EUROCAMPIÑA SL
Administrador Unico
- Lorenzo Hornero Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 39, S 8, H CO 19829, I/A 2 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-14
Empresa: ECOALBAHACA SL
Administrador Solidario
- Lorenzo Hornero Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 131, S 8, H CO 34714, I/A 1 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-14
Información de LORENZO HORNERO MARIA PILAR
Mostramos los datos de LORENZO HORNERO MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO HORNERO MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos