LORENZO HERNANDEZ ANGEL
Informe ejecutivo de LORENZO HERNANDEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LORENZO HERNANDEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAVINPA VIAJES SL | Administrador Mancomunado | 21/11/2011 |
VINCULACIONES DE LORENZO HERNANDEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO HERNANDEZ ANGEL
Empresa: RECREATIVOS CONDE RODRIGO SL
Apoderado Mancomunado
- Lorenzo Hernandez Angel
- Martin Mendez Olegario Cecilio
- Martinez Lema Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3735 , F 122, S 8, H C 59914, I/A 10 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-15
Empresa: RECREATIVOS CONDE RODRIGO SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Morales Alfonso
- Lorenzo Hernandez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3729 , F 30, S 8, H C 59914, I/A 2 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-15
Empresa: RAVINPA VIAJES SL
Administrador Mancomunado
- Concepcion Gonzalez Henri
- Lorenzo Hernandez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 140, S 8, H TF 40252, I/A 3 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-38
Empresa: RECREATIVOS CONDE RODRIGO SL
Apoderado Mancomunado
- Lorenzo Hernandez Angel
- Martin Mendez Olegario Cecilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 231 , F 13, S 8, H SA 6707, I/A 4 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-37
Información de LORENZO HERNANDEZ ANGEL
Mostramos los datos de LORENZO HERNANDEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO HERNANDEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos