LORENZO FERRERES TUR
Informe ejecutivo de LORENZO FERRERES TUR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LORENZO FERRERES TUR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIKEWISE CONSULTING SL | Socio Unico | 20/03/2017 | |
LIKEWISE CONSULTING SL | Administrador Unico | 20/03/2017 | |
MIG TRIAT SL | Administrador Unico | 02/03/2015 | |
MP 2001 GESTIO I CONSTRUCCIONS SL | Administrador Unico | 25/04/2014 |
VINCULACIONES DE LORENZO FERRERES TUR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO FERRERES TUR
Empresa: LIKEWISE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Lorenzo Ferreres Tur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 76, S 8, H GI 62158, I/A 1 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-17
Empresa: LIKEWISE CONSULTING SL
Socio Único
- Lorenzo Ferreres Tur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 76, S 8, H GI 62158, I/A 1 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-17
Empresa: MIG TRIAT SL
Administrador Unico
- Lorenzo Ferreres Tur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3017 , F 204, S 8, H GI 57944, I/A 2 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-17
Empresa: TANAGROS SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Lorenzo Ferreres Tur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 186, S 8, H GI 57324, I/A 2 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-17
Empresa: MP 2001 GESTIO I CONSTRUCCIONS SL
Administrador Unico
- Lorenzo Ferreres Tur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 64, S 8, H GI 20936, I/A 11 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-17
Empresa: FANETIR TRADE SL
Administrador Unico
- Lorenzo Ferreres Tur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 44, S 8, H GI 56049, I/A 2 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-17
Información de LORENZO FERRERES TUR
Mostramos los datos de LORENZO FERRERES TUR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO FERRERES TUR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos