LORENZO DI PIETRO
Informe ejecutivo de LORENZO DI PIETRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LORENZO DI PIETRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCELONA ACTIVA SA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL | Director General | 22/11/2023 |
VINCULACIONES DE LORENZO DI PIETRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO DI PIETRO
Apoderado Solidario
- Lorenzo Di Pietro
- Marques Ferrer Josep Maria
- Pallas Zenke Emilia
- Ramos Martin Franscisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47058 , F 174, S 8, H B 39626, I/A 109 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Director General
- Lorenzo Di Pietro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47058 , F 173, S 8, H B 39626, I/A 108 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Apoderado Solidario
- Lorenzo Di Pietro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8211 , F 42, S 8, H B 39626, I/A 80 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Información de LORENZO DI PIETRO
Mostramos los datos de LORENZO DI PIETRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO DI PIETRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos