LORENZO CASTIÑEIRAS MONICA
Informe ejecutivo de LORENZO CASTIÑEIRAS MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LORENZO CASTIÑEIRAS MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSFER MECANIZADOS SL | Administrador Unico | 20/12/2023 | |
JOSFER MECANIZADOS SL | Socio Unico | 30/05/2018 |
VINCULACIONES DE LORENZO CASTIÑEIRAS MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO CASTIÑEIRAS MONICA
Empresa: JOSFER MECANIZADOS SL
Administrador Unico
- Lorenzo Castiñeiras Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 42, S 8, H SC 48887, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-15
Empresa: JOSFER MECANIZADOS SL
Administrador Unico
- Lorenzo Castiñeiras Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 42, S 8, H SC 48887, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-15
Empresa: GRAFOELITE ESTUDIOS SL
Liquidador
- Calvo Miranda Fernando
- Lorenzo Castiñeiras Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 189, S 8, H SC 48944, I/A 2 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-15
Empresa: GRAFOELITE ESTUDIOS SL
Administrador Solidario
- Calvo Miranda Fernando
- Lorenzo Castiñeiras Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 189, S 8, H SC 48944, I/A 2 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-15
Empresa: JOSFER MECANIZADOS SL
Administrador Unico
- Lorenzo Castiñeiras Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 41, S 8, H SC 48887, I/A 2 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-15
Empresa: JOSFER MECANIZADOS SL
Socio Único
- Lorenzo Castiñeiras Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 41, S 8, H SC 48887, I/A 2 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-15
Empresa: GRAFOELITE ESTUDIOS SL
Administrador Solidario
- Calvo Miranda Fernando
- Lorenzo Castiñeiras Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 188, S 8, H SC 48944, I/A 1 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-15
Información de LORENZO CASTIÑEIRAS MONICA
Mostramos los datos de LORENZO CASTIÑEIRAS MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO CASTIÑEIRAS MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos