LORENZO BIARGE COMPTE
Informe ejecutivo de LORENZO BIARGE COMPTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LORENZO BIARGE COMPTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REAL ESTATE BUILDING GIRONA 2017 SL | Socio Unico | 23/11/2017 | |
REAL ESTATE BUILDING GIRONA 2017 SL | Administrador Unico | 23/11/2017 | |
OSALMO 91 SL | Administrador Unico | 26/06/2012 | |
OSALMO 91 SL | Socio Unico | 26/06/2012 | |
LOBBY IBIZA SL | Liquidador | 20/02/2012 | |
MUSTARD TREE SL | Socio Unico | 22/12/2011 | |
MUSTARD TREE SL | Administrador Unico | 22/12/2011 |
VINCULACIONES DE LORENZO BIARGE COMPTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO BIARGE COMPTE
Empresa: REAL ESTATE BUILDING GIRONA 2017 SL
Administrador Unico
- Lorenzo Biarge Compte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3180 , F 7, S 8, H GI 63007, I/A 1 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-17
Empresa: REAL ESTATE BUILDING GIRONA 2017 SL
Socio Único
- Lorenzo Biarge Compte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3180 , F 7, S 8, H GI 63007, I/A 1 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-17
Empresa: GERUNDA CLAUSTRUM SL
Administrador Unico
- Lorenzo Biarge Compte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 100, S 8, H GI 53686, I/A 2 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-17
Empresa: GERUNDA CLAUSTRUM SL
Administrador Unico
- Lorenzo Biarge Compte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 99, S 8, H GI 53686, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-17
Empresa: OSALMO 91 SL
Nuevo Socio Único
- Lorenzo Biarge Compte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2860 , F 212, S 8, H GI 53161, I/A 3 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-17
Empresa: OSALMO 91 SL
Administrador Unico
- Lorenzo Biarge Compte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2860 , F 212, S 8, H GI 53161, I/A 2 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-17
Empresa: LOBBY IBIZA SL
Liquidador
- Lorenzo Biarge Compte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 192, S 8, H GI 33092, I/A 4 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-17
Empresa: LOBBY IBIZA SL
Administrador Unico
- Lorenzo Biarge Compte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 192, S 8, H GI 33092, I/A 4 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-17
Empresa: MUSTARD TREE SL
Administrador Unico
- Lorenzo Biarge Compte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2849 , F 131, S 8, H GI 52274, I/A 1 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-17
Empresa: MUSTARD TREE SL
Socio Único
- Lorenzo Biarge Compte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2849 , F 131, S 8, H GI 52274, I/A 1 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-17
VER MAS ACTOS
Información de LORENZO BIARGE COMPTE
Mostramos los datos de LORENZO BIARGE COMPTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO BIARGE COMPTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos