LORENZO ALEJANDRO MANUEL
Informe ejecutivo de LORENZO ALEJANDRO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LORENZO ALEJANDRO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES OS DO COUTO SL | Apoderado | 28/10/2010 |
VINCULACIONES DE LORENZO ALEJANDRO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO ALEJANDRO MANUEL
Empresa: SAMPACOUTO SL
Apoderado
- Lorenzo Alejandro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2820, L 2820, F 140, S 8, H PO 32229, I/A 6 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-36
Empresa: SAMPACOUTO SL
Apoderado
- Lorenzo Alejandro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2820, L 2820, F 139, S 8, H PO 32229, I/A 5 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-36
Empresa: CONSTRUCCIONES OS DO COUTO SL
Apoderado
- Lorenzo Alejandro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644, L 1644, F 212, S 8, H PO 2044, I/A 8 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-36
Empresa: CONSTRUCCIONES OS DO COUTO SL
Administrador Unico
- Lorenzo Alejandro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644, L 1644, F 212, S 8, H PO 2044, I/A 7 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-36
Empresa: SAMPACOUTO SL
Administrador Unico
- Lorenzo Alejandro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2820, L 2820, F 139, S 8, H PO 32229, I/A 4 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-36
Empresa: OS LUAYMA SL
Liquidador
- Lorenzo Alejandro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2332, L 2332, F 156, S 8, H PO 23786, I/A 3 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-36
Empresa: OS LUAYMA SL
Administrador Unico
- Lorenzo Alejandro Manuel
Liquidador
- Lorenzo Alejandro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2332, L 2332, F 156, S 8, H PO 23786, I/A 3 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-36
Información de LORENZO ALEJANDRO MANUEL
Mostramos los datos de LORENZO ALEJANDRO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO ALEJANDRO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos