LORENZATTO MAURIZIO
Informe ejecutivo de LORENZATTO MAURIZIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE LORENZATTO MAURIZIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZATTO MAURIZIO
Empresa: SOLUTION FOR SHIP SL
Apoderado
- Lorenzatto Maurizio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3188 , F 40, S 8, H TF 48710, I/A 9 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-38
Empresa: SOLUTION FOR SHIP SL
Administrador Unico
- Lorenzatto Maurizio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3188 , F 39, S 8, H TF 48710, I/A 6 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-38
Empresa: SOLUTION FOR SHIP SL
Administrador Unico
- Lorenzatto Maurizio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3188 , F 39, S 8, H TF 48710, I/A 5 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-38
Información de LORENZATTO MAURIZIO
Mostramos los datos de LORENZATTO MAURIZIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZATTO MAURIZIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos