LORENZANA NUÑEZ MANUEL
Informe ejecutivo de LORENZANA NUÑEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LORENZANA NUÑEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL OCCIDENTE 2017 SL | Administrador Unico | 06/09/2018 |
VINCULACIONES DE LORENZANA NUÑEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZANA NUÑEZ MANUEL
Empresa: COMPAÑIA ASTURIANA DE EMBALAJES SL
Administrador Unico
- Lorenzana Nuñez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3793 , F 198, S 8, H AS 39843, I/A 8 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-33
Administrador Unico
- Lorenzana Nuñez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4194 , F 169, S 8, H AS 49727, I/A 6 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-33
Administrador Unico
- Lorenzana Nuñez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4319 , F 188, S 8, H AS 54424, I/A 1 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-33
Administrador Unico
- Lorenzana Nuñez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4194 , F 168, S 8, H AS 49727, I/A 3 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-33
Empresa: COMPAÑIA ASTURIANA DE EMBALAJES SL
Administrador Unico
- Lorenzana Nuñez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3793 , F 198, S 8, H AS 39843, I/A 6 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-33
Información de LORENZANA NUÑEZ MANUEL
Mostramos los datos de LORENZANA NUÑEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZANA NUÑEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos