LORENZANA GARCIA NATAN
Informe ejecutivo de LORENZANA GARCIA NATAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 23
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LORENZANA GARCIA NATAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNITED LABORATORIES BARCELONA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2024 | |
RESONANCIA ABIERTA ALCAZABA SL | Apoderado Mancomunado | 22/08/2024 | |
LABORATORIO UNILABS MURCIA SL | Apoderado Mancomunado | 22/08/2024 | |
LABORATORIO UNILABS MURCIA SL | Apoderado Solidario | 22/08/2024 | |
RESONANCIA ABIERTA DE BURGOS SL | Apoderado Mancomunado | 20/08/2024 | |
UNILABS DESARROLLOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/08/2024 | |
UNILABS PATHOLOGY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/08/2024 | |
UNITED LABORATORIES ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/08/2024 | |
SWISSLAB HOLDCO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/08/2024 | |
UNITED LABORATORIES MADRID SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/08/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LORENZANA GARCIA NATAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZANA GARCIA NATAN
Empresa: UNITED LABORATORIES BARCELONA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lorenzana Garcia Natan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 5159, I/A 36 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-08
Empresa: LABORATORIO UNILABS MURCIA SL
Apoderado Mancomunado
- Lorenzana Garcia Natan
Apoderado Solidario
- Lorenzana Garcia Natan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 135813, I/A 28 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-28
Empresa: RESONANCIA ABIERTA ALCAZABA SL
Apoderado Mancomunado
- Lorenzana Garcia Natan
- Molina Ramirez David
- Rubial Rojas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 28565, I/A 28 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-04
Empresa: RESONANCIA ABIERTA DE BURGOS SL
Apoderado Mancomunado
- Lorenzana Garcia Natan
- Molina Ramirez David
- Ruibal Rojas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BU 10607, I/A 21 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-09
Empresa: UNILABS DESARROLLOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lorenzana Garcia Natan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 495793, I/A 32 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-28
Empresa: UNILABS PATHOLOGY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lorenzana Garcia Natan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 683115, I/A 12 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: UNITED LABORATORIES MADRID SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lorenzana Garcia Natan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 9889, I/A 73 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: SWISSLAB HOLDCO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lorenzana Garcia Natan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 447621, I/A 41 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: UNILABS ANIMAL HEALTH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lorenzana Garcia Natan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 683355, I/A 13 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: UNITED LABORATORIES ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lorenzana Garcia Natan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 29953, I/A 62 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
VER MAS ACTOS
Información de LORENZANA GARCIA NATAN
Mostramos los datos de LORENZANA GARCIA NATAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZANA GARCIA NATAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos