LORENTE VILLENA JORDI
Informe ejecutivo de LORENTE VILLENA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LORENTE VILLENA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LORENTE & UTRILLA ADVOCATS SLP | Administrador Solidario | 12/02/2010 |
VINCULACIONES DE LORENTE VILLENA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENTE VILLENA JORDI
Empresa: 2012 TESANOIA SL
Administrador Solidario
- Lorente Villena Jordi
- Utrilla Rodriguez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43495 , F 202, S 8, H B 430844, I/A 2 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Empresa: 2012 TESANOIA SL
Administrador Solidario
- Lorente Villena Jordi
- Utrilla Rodriguez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43495 , F 201, S 8, H B 430844, I/A 1 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Empresa: IURIS BINOMIUM SLP
Liquidador
- Lorente Villena Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37930 , F 123, S 8, H B 311914, I/A 4 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-08
Empresa: IURIS BINOMIUM SLP
Administrador Solidario
- Lorente Villena Jordi
- Navas Gombau Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37930 , F 123, S 8, H B 311914, I/A 4 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-08
Empresa: COMPLEXLEGAL SLP
Administrador Solidario
- Lorente Villena Jordi
- Utrilla Rodriguez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41373 , F 111, S 8, H B 391927, I/A 2 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-08
Empresa: SOCIETAT D'ADVOCATS MUNDILEX SLP
Apoderado
- Lorente Villena Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35261 , F 147, S 8, H B 262719, I/A 6 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-08
Información de LORENTE VILLENA JORDI
Mostramos los datos de LORENTE VILLENA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENTE VILLENA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos