LORENTE SACEDO ROBERTO
Informe ejecutivo de LORENTE SACEDO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LORENTE SACEDO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENDEZ NUÑEZ 109 SL | Socio Unico | 28/12/2012 | |
MENDEZ NUÑEZ 109 SL | Administrador Unico | 28/12/2012 |
VINCULACIONES DE LORENTE SACEDO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENTE SACEDO ROBERTO
Empresa: MENDEZ NUÑEZ 109 SL
Administrador Unico
- Lorente Sacedo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266, L 829, F 115, S 8, H CS 23694, I/A 3 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-12
Empresa: MENDEZ NUÑEZ 109 SL
Socio Único
- Lorente Sacedo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266, L 829, F 115, S 8, H CS 23694, I/A 3 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-12
Empresa: IMPORT VEINTIUNO SL
Administrador Unico
- Lorente Sacedo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3696 , F 191, S 8, H BI 22968, I/A 4 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-48
Empresa: PULIMENTOS LORENTE SL
Liquidador
- Lorente Sacedo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043 , F 102, S 8, H BI 31063, I/A 4 (25/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-48
Empresa: PULIMENTOS LORENTE SL
Administrador Unico
- Lorente Sacedo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043 , F 102, S 8, H BI 31063, I/A 4 (25/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-48
Información de LORENTE SACEDO ROBERTO
Mostramos los datos de LORENTE SACEDO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENTE SACEDO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos