LORENTE MONTOLIU JORGE
Informe ejecutivo de LORENTE MONTOLIU JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LORENTE MONTOLIU JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BATTERY CENTER & PARTS SL | Socio Unico | 20/02/2019 | |
BATTERY CENTER & PARTS SL | Administrador Unico | 20/02/2019 | |
INDUMOVIL PARTS SL | Socio Unico | 08/11/2011 | |
INDUMOVIL PARTS SL | Administrador Unico | 04/08/2010 |
VINCULACIONES DE LORENTE MONTOLIU JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENTE MONTOLIU JORGE
Empresa: BATTERY CENTER & PARTS SL
Administrador Unico
- Lorente Montoliu Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38735 , F 74, S 8, H M 688718, I/A 1 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Empresa: BATTERY CENTER & PARTS SL
Socio Único
- Lorente Montoliu Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38735 , F 74, S 8, H M 688718, I/A 1 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Empresa: LORENTE MONTOLIU REPRESENTACIONES SL
Liquidador
- Lorente Montoliu Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16066 , F 192, S 8, H M 272006, I/A 2 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Empresa: LORENTE MONTOLIU REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Lorente Montoliu Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16066 , F 192, S 8, H M 272006, I/A 2 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Empresa: INDUMOVIL PARTS SL
Nuevo Socio Único
- Lorente Montoliu Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22706 , F 148, S 8, H M 406196, I/A 4 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28
Empresa: INDUMOVIL PARTS SL
Administrador Unico
- Lorente Montoliu Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22706 , F 147, S 8, H M 406196, I/A 2 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-28
Información de LORENTE MONTOLIU JORGE
Mostramos los datos de LORENTE MONTOLIU JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENTE MONTOLIU JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos