LORENTE DI STEFANO ADRIAN BORJA
Informe ejecutivo de LORENTE DI STEFANO ADRIAN BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LORENTE DI STEFANO ADRIAN BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMAGO SHIP SERVICES SL | Socio Unico | 24/02/2022 | |
IMAGO SHIP SERVICES SL | Administrador Unico | 24/02/2022 | |
CANALIZACIONES Y ZANJAS CYSOL SL | Apoderado | 12/11/2015 | |
ENDLESS SPAIN SL | Socio Unico | 01/12/2014 | |
ENDLESS SPAIN SL | Administrador Unico | 15/07/2011 |
VINCULACIONES DE LORENTE DI STEFANO ADRIAN BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENTE DI STEFANO ADRIAN BORJA
Empresa: IMAGO SHIP SERVICES SL
Administrador Unico
- Lorente Di Stefano Adrian Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11131, L 8409, F 1, S 8, H V 203092, I/A 1 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-46
Empresa: IMAGO SHIP SERVICES SL
Socio Único
- Lorente Di Stefano Adrian Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11131, L 8409, F 1, S 8, H V 203092, I/A 1 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-46
Empresa: CANALIZACIONES Y ZANJAS CYSOL SL
Apoderado
- Lorente Di Stefano Adrian Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10032, L 7314, F 43, S 8, H V 167689, I/A 2 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-46
Empresa: ENDLESS SPAIN SL
Socio Único
- Lorente Di Stefano Adrian Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8694, L 5981, F 29, S 8, H V 122332, I/A 6 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-46
Empresa: ENDLESS SPAIN SL
Administrador Unico
- Lorente Di Stefano Adrian Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8694, L 5981, F 28, S 8, H V 122332, I/A 4 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-46
Información de LORENTE DI STEFANO ADRIAN BORJA
Mostramos los datos de LORENTE DI STEFANO ADRIAN BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENTE DI STEFANO ADRIAN BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos