LORENA ENCABO SALUDAS
Informe ejecutivo de LORENA ENCABO SALUDAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LORENA ENCABO SALUDAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORIZON RESEARCH LAB SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2022 | 24/10/2022 |
HORIZON RESEARCH LAB SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2020 | 24/10/2022 |
CASTING ROS SL | Apoderado Mancomunado | 06/05/2019 | |
CASTING ROS SL | Apoderado Mancomunado | 05/01/2018 | 31/01/2019 |
VINCULACIONES DE LORENA ENCABO SALUDAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENA ENCABO SALUDAS
Empresa: HORIZON RESEARCH LAB SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lorena Encabo Saludas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171 , F 55, S 8, H GI 62561, I/A 6 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-17
Empresa: HORIZON RESEARCH LAB SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lorena Encabo Saludas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171 , F 54, S 8, H GI 62561, I/A 5 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-17
Empresa: HORIZON RESEARCH LAB SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lorena Encabo Saludas
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171 , F 52, S 8, H GI 62561, I/A 3 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-17
Empresa: CASTING ROS SA
Apoderado Mancomunado
- Antonia Espinosa Navarro
- Carreras Bertomeu Mariona
- Lorena Encabo Saludas
- Lozano Ontiveros Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270, L 270, F 98, S 8, H TE 233, I/A 125 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-44
Empresa: CASTING ROS SA
Apoderado Mancomunado
- Alberto Hernandez Tellez
- Lorena Encabo Saludas
- Serrano Secada Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270, L 270, F 95, S 8, H TE 233, I/A 123 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-44
Empresa: CASTING ROS SA
Apoderado Mancomunado
- Alberto Hernandez Tellez
- Lorena Encabo Saludas
- Serrano Secada Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264, L 264, F 224, S 8, H TE 233, I/A 113 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-44
Empresa: CASTING ROS SA
Apoderado Mancomunado
- Antonia Espinosa Navarro
- Carreras Bertomeu Mariona
- Lorena Encabo Saludas
- Lozano Ontiveros Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249, L 249, F 92, S 8, H TE 233, I/A 112 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-44
Información de LORENA ENCABO SALUDAS
Mostramos los datos de LORENA ENCABO SALUDAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENA ENCABO SALUDAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos