LOREN VILLA ANGEL
Informe ejecutivo de LOREN VILLA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOREN VILLA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERMINAL MARITIMA DE ZARAGOZA SL | Consejero | 19/09/2024 |
VINCULACIONES DE LOREN VILLA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOREN VILLA ANGEL
Empresa: TERMINAL MARITIMA DE ZARAGOZA SL
Consejero
- Campos Serrano Raquel
- Garcia-mercadal Y Garcia-loygorri Luis
- Llerena Muñoz Silvia
- Loren Villa Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 27293, I/A 43 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-50
Empresa: ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4449 , F 121, S 8, H Z 2070, I/A 66 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-50
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 195, S 8, H Z 5770, I/A 66 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-50
Empresa: ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4342 , F 146, S 8, H Z 2070, I/A 57 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-50
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 194, S 8, H Z 5770, I/A 63 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-50
Empresa: ZGZ ARROBA DESARROLLO EXPO SA
COM.LIQ
- Fernandez Escuer Sara Maria
- Loren Villa Angel
- Trivez Bielsa Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 171, S 8, H Z 48375, I/A 22 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-50
Empresa: ZGZ ARROBA DESARROLLO EXPO SA
COM.LIQ
- Fernandez Escuer Sara Maria
- Loren Villa Angel
- Trivez Bielsa Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 171, S 8, H Z 48375, I/A 21 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-50
Empresa: CLUB FINANCIERO ZARAGOZA SL
Administrador Unico
- Loren Villa Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 205, S 8, H Z 26353, I/A 6 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-50
Información de LOREN VILLA ANGEL
Mostramos los datos de LOREN VILLA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOREN VILLA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos