LOPEZ VILLAR MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de LOPEZ VILLAR MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ VILLAR MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QREA PROJECT HOMES GREEN SL | Administrador Solidario | 05/11/2020 | |
TALLERES SERVITEC SL | Administrador Unico | 14/01/2020 | |
TRANS FORCAT SL | Administrador Unico | 07/04/2015 |
VINCULACIONES DE LOPEZ VILLAR MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ VILLAR MIGUEL ANGEL
Empresa: QREA PROJECT HOMES GREEN SL
Administrador Solidario
- Fernandez Naranjo Jose Antonio
- Lopez Villar Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41080 , F 90, S 8, H M 728467, I/A 1 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-28
Empresa: TALLERES SERVITEC SL
Administrador Unico
- Lopez Villar Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47191 , F 7, S 8, H B 544175, I/A 1 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-08
Empresa: TRANS FORCAT SL
Administrador Unico
- Lopez Villar Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44754 , F 49, S 8, H B 465440, I/A 1 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-08
Empresa: CENIT TOWER SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gimenez Sanchez Jose Luis
- Lopez Villar Miguel Angel
Consejero
- Correa Casanova Antonio
- Gimenez Sanchez Jose Luis
- Lopez Villar Carlos
- Lopez Villar Miguel Angel
Liquidador
Presidente
Secretario
- Lopez Villar Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39454 , F 114, S 8, H B 346286, I/A 4 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-08
Información de LOPEZ VILLAR MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de LOPEZ VILLAR MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ VILLAR MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos