LOPEZ URIBE LUIS ALBERTO
Informe ejecutivo de LOPEZ URIBE LUIS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ URIBE LUIS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES TORRERO SPORT SL | Administrador Unico | 04/03/2024 | 27/09/2024 |
SERVICOCHES EL PILAR SL | Administrador Solidario | 07/09/2023 | 16/09/2024 |
VINCULACIONES DE LOPEZ URIBE LUIS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ URIBE LUIS ALBERTO
Empresa: TALLERES TORRERO SPORT SL
Administrador Unico
- Lopez Uribe Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 73696, I/A 3 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-50
Empresa: SERVICOCHES EL PILAR SL
Administrador Solidario
- Alzate Salazar Jhon Edison
- Lopez Uribe Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 72842, I/A 2 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-50
Empresa: TALLERES TORRERO SPORT SL
Administrador Unico
- Lopez Uribe Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4709 , F 131, S 8, H Z 73696, I/A 1 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-50
Empresa: SERVICOCHES EL PILAR SL
Administrador Solidario
- Alzate Salazar Jhon Edison
- Lopez Uribe Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4679 , F 1, S 8, H Z 72842, I/A 1 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-50
Información de LOPEZ URIBE LUIS ALBERTO
Mostramos los datos de LOPEZ URIBE LUIS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ URIBE LUIS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos