LOPEZ TRIANA CRISTINA
Informe ejecutivo de LOPEZ TRIANA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ TRIANA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVO AEDO SL | Administrador Mancomunado | 11/06/2014 | |
NOVO AEDO SL | Liquidador Solidario | 11/06/2014 | 11/06/2014 |
TOIL SOMME SL | Consejero Delegado | 12/07/2013 | |
TOIL SOMME SL | Consejero | 12/07/2013 | |
MONITOR EMPRESARIAL DE REPUTACION CORPORATIVA SL | Representante | 05/01/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ TRIANA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ TRIANA CRISTINA
Empresa: NOVO AEDO SL
Liquidador Solidario
- Lopez Triana Cristina
- Salom Roca Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22208 , F 175, S 8, H M 396402, I/A 5 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-28
Empresa: NOVO AEDO SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Triana Cristina
- Salom Roca Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22208 , F 175, S 8, H M 396402, I/A 5 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-28
Empresa: TOIL SOMME SL
Consejero Delegado
- Lopez Triana Cristina
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17819 , F 144, S 8, H M 307352, I/A 6 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-28
Consejero
Representante
- Lopez Triana Cristina
- Salom Roca Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21769 , F 152, S 8, H M 387764, I/A 6 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Información de LOPEZ TRIANA CRISTINA
Mostramos los datos de LOPEZ TRIANA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ TRIANA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos